ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ | 2020-10-01 | 2021-09-01 |
ไบรตัน | 2014-12-01 | 2019-05-01 |
นอริช ซิตี้ | 2012-06-01 | 2014-04-01 |
เบอร์มิงแฮมซิตี้ | 2011-06-01 | 2012-06-01 |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 2009-07-01 | 2010-12-01 |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 2009-02-01 | 2009-04-01 |
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด | 2008-09-01 | 2008-09-01 |