ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
ประจวบ | 2022-11-01 | - |
ลำพูน วอร์ริเออร์ | 2022-05-01 | 2022-11-01 |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2021-11-01 | 2022-01-01 |
บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2018-10-01 | 2020-10-01 |
ลาว | 2017-04-01 | 2017-06-01 |
Sisaket | 2017-01-01 | 2017-03-01 |
การท่าเรือ | 2014-01-01 | 2014-11-01 |