ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
Coquimbo Unido | 2020-01-01 | 2020-09-01 |
Union San Felipe | 2019-03-01 | 2019-12-01 |
Rampla Juniors | 2016-07-01 | 2016-10-01 |
Union San Felipe | 2015-06-01 | 2016-02-01 |
Curico Unido | 2014-06-01 | 2015-04-01 |
Acassuso | 2012-11-01 | 2013-06-01 |
Concepción | 2012-01-01 | 2012-11-01 |