ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
Lokomotiv Sofia | 2020-06-01 | - |
Persija Jakarta | 2019-01-01 | 2019-06-01 |
Vereya Stara Zagora | 2018-06-01 | 2018-08-01 |
PS TIRA | 2017-05-01 | 2017-09-01 |
Slavia Sofia | 2014-09-01 | 2015-11-01 |
Yangon United | 2012-05-01 | 2014-01-01 |
Sriwijaya FC | 2011-01-01 | 2012-06-01 |
อินโดนีเซีย | 2007-01-01 | 2007-12-01 |
อินโดนีเซีย | 2002-01-01 | 2004-07-01 |