ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
Rampla Juniors | 2024-02-01 | - |
Zacapa Tellioz | 2023-09-01 | 2023-12-01 |
Miramar | 2022-05-01 | 2022-11-01 |
CD Marathon | 2021-07-01 | 2022-03-01 |
Racing Montevideo | 2020-09-01 | 2020-12-01 |
Danubio | 2019-12-01 | 2020-08-01 |
Boston River | 2019-07-01 | 2019-12-01 |
Deportivo Santani | 2019-03-01 | 2019-04-01 |
Real Espana | 2017-11-01 | 2018-12-01 |
Independiente F.b.c. | 2012-01-01 | 2012-03-01 |