ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
Sportivo Ameliano | 2024-01-01 | - |
Nacional Asuncion | 2022-03-01 | 2023-08-01 |
12 de Octubre | 2020-11-01 | 2022-03-01 |
Deportivo Santani | 2019-06-01 | 2019-08-01 |
Sportivo Luqueno | 2018-10-01 | 2019-02-01 |
Deportivo Santani | 2017-07-01 | 2018-03-01 |
Paraguay U20 | 2016-07-01 | 2017-03-01 |
Libertad Asuncion | 2013-09-01 | 2015-06-01 |