ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2019-03-01 | 2019-08-01 |
Arda Kardzhali | 2018-08-01 | 2019-03-01 |
Levski Sofia | 2014-12-01 | 2016-05-01 |
ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2013-07-01 | 2014-07-01 |
Akademik Svishtov | 2013-06-01 | 2013-07-01 |
Montana | 2013-03-01 | 2013-04-01 |