ข้อมูลการคุมทีม | ||
ทีม | เริ่มต้น | สิ้นสุด |
Ismaily SC | 2021-09-01 | 2021-11-01 |
Ismaily SC | 2020-12-01 | 2020-12-01 |
Al Ittihad | 2019-05-01 | 2020-10-01 |
Smouha SC | 2017-12-01 | 2018-02-01 |
Al Ahli Tripoli | 2017-01-01 | 2017-10-01 |
Telephonaat Beni Suef | 2013-01-01 | 2016-12-01 |
El Mokawloon | 2012-01-01 | 2012-02-01 |
AL Masry | 2011-07-01 | 2012-01-01 |
El Shorta | 2008-07-01 | 2011-07-01 |